变更记录
看准网
上海和科发集团有限公司
变更记录
监事备案
2021-12-06
变更前
林春玲
变更后
陈前进
投资人(股权)变更
2021-12-06
变更前
毛道顺;林春玲;陈前进;
变更后
林春玲;陈前进;毛敕峰;
法定代表人变更
2021-12-06
变更前
毛道顺
变更后
林春玲
章程修正案备案
2021-12-06
变更前
无
变更后
2021-11-24章程修正案
章程备案
2019-10-18
变更前
无
变更后
2019-09-20章程备案
监事备案
2019-10-18
变更前
叶荣灶
变更后
林春玲
投资人(股权)变更
2019-10-18
变更前
陈前进;毛道顺;
变更后
毛道顺;陈前进;林春玲;
没有更多了
上海和科发集团有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(26)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息