注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2023-02-24
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-01-07
变更前
1罔畑茂樹董事兼总经理;2石井剛董事长;3守屋博正董事;
变更后
1罔畑茂樹董事兼总经理;2石井剛董事长;3荒木俊一董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-04-28
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-04-28
变更前
1罔畑茂樹董事兼总经理;2石井刚董事;3守屋博正董事长;
变更后
1罔畑茂樹董事兼总经理;2石井剛董事长;3守屋博正董事;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-04-13
变更前
1.守屋博正 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,2.藤间雅穗 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.罔畑茂樹 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否
变更后
1.守屋博正 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,2.石井刚 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.罔畑茂樹 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否