变更记录
看准网
广州市中展投资控股有限公司
变更记录
组织机构备案
2018-07-02
变更前
陈飞鹏(董事);何飞君(董事);魏洁生(董事长兼经理);叶观火(监事);
变更后
陈飞鹏(董事);何飞君(董事);刘展松(董事长);魏洁生(经理);叶观火(监事);
法定代表人变更
2018-07-02
变更前
魏洁生
变更后
刘展松
董事备案
2018-07-02
变更前
陈飞鹏(董事);何飞君(董事);魏洁生(董事长兼经理);叶观火(监事);
变更后
陈飞鹏(董事);何飞君(董事);刘展松(董事长);魏洁生(经理);叶观火(监事);
营业期限变更
2017-08-17
变更前
2011-08-16 至 2017-07-29
变更后
2011-08-16 至
住所(经营场所)变更
2017-08-17
变更前
广州市增城荔城街增城大道301号之二(首层)(临时经营场所使用证明有效期至2017年7月29日)(仅限办公用途)
变更后
广州市增城区荔城街增城大道301号之十一
章程备案
2017-08-17
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
董事备案
2015-11-24
变更前
蔡春芝,董事长兼经理,任命,是;何飞君,董事,任命, ;叶观火,监事,委派, ;赵超,董事,任命, ;
变更后
陈飞鹏,董事,选举, ;何飞君,董事,任命, ;魏洁生,董事长兼经理,选举,是;叶观火,监事,委派, ;
法定代表人变更
2015-11-24
变更前
蔡春芝
变更后
魏洁生
组织机构备案
2015-11-24
变更前
蔡春芝,董事长兼经理,任命,是;何飞君,董事,任命, ;叶观火,监事,委派, ;赵超,董事,任命, ;
变更后
陈飞鹏,董事,选举, ;何飞君,董事,任命, ;魏洁生,董事长兼经理,选举,是;叶观火,监事,委派, ;
组织机构备案
2015-04-01
变更前
何飞君,董事,任命, ;叶观火,监事,委派, ;赵超,董事,任命, ;闫友惠,董事长兼经理,任命,是;
变更后
蔡春芝,董事长兼经理,任命,是;何飞君,董事,任命, ;叶观火,监事,委派, ;赵超,董事,任命, ;
董事备案
2015-04-01
变更前
何飞君,董事,任命, ;叶观火,监事,委派, ;赵超,董事,任命, ;闫友惠,董事长兼经理,任命,是;
变更后
蔡春芝,董事长兼经理,任命,是;何飞君,董事,任命, ;叶观火,监事,委派, ;赵超,董事,任命, ;
加载中
广州市中展投资控股有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
106
企业概况
(20)
法律风险
(14)
经营风险
知识产权
经营信息
(92)