变更记录
看准网
广州市财媒社文化传媒有限公司
变更记录
股东变更
2022-05-19
变更前
丘章辽,侯微,李慧莲,林芝亦,张望春,徐德卿
变更后
李慧莲,丘章辽,林芝亦,张望春,侯微
章程备案
2022-05-19
变更前
-
变更后
准予章程备案
-
2022-05-19
变更前
-
变更后
认缴出资数额备案
章程备案
2021-07-20
变更前
-
变更后
准予章程备案
股东变更
2021-07-20
变更前
李慧莲,林芝亦,徐德卿,丘章辽,张望春
变更后
侯微,徐德卿,林芝亦,丘章辽,李慧莲,张望春
监事备案
2020-01-14
变更前
张秋成
变更后
丘章辽
股东变更
2020-01-14
变更前
李慧莲,林芝亦,苏州全媒派网络科技有限公司
变更后
李慧莲,林芝亦,丘章辽,徐德卿,张望春
企业类型变更
2020-01-14
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
章程备案
2020-01-14
变更前
-
变更后
准予章程备案
住所(经营场所)变更
2019-09-17
变更前
广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B2388(仅限办公用途)(JM)
变更后
广州市越秀区先烈中路76号9楼F房
股东变更
2018-04-09
变更前
林芝亦;苏州全媒派网络科技有限公司;
变更后
李慧莲;林芝亦;苏州全媒派网络科技有限公司;
加载中
广州市财媒社文化传媒有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)