变更记录
看准网
上海康诺投资管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2016-01-20
变更前
李军
变更后
毕胜
投资人(股权)变更
2016-01-20
变更前
郭彤彤;李军;
变更后
郭彤彤;毕胜;
章程修正案备案
2016-01-20
变更前
无
变更后
2016-01-04章程修正案
注册资本(金)变更
2015-06-10
变更前
500.000000万人民币
变更后
2000.000000万人民币
注册资本(金)变更
2015-01-07
变更前
50.000000万人民币
变更后
500.000000万人民币
没有更多了
上海康诺投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
2
薪资分布
薪酬详情
(2)
工商信息
企业概况
(11)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息