变更记录
看准网
深圳市宝德莱投资发展有限公司
变更记录
许可经营
2020-12-24
变更前
-
变更后
食品经营(销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
升级换照
2020-12-24
变更前
-
变更后
-
地址
2020-12-24
变更前
深圳市福田区景西大厦8B
变更后
深圳市南山区招商街道水湾社区太子路22号金融中心大厦602
一般经营项目
2020-12-24
变更前
投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货咨询);园林设计;城市绿化设计;电子产品、计算机软硬件产品的技术开发与销售;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);通信工程(凭相关行政主管部门颁发的资质证书经营)。
变更后
投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货咨询);园林设计;城市绿化设计;电子产品、计算机软硬件产品的技术开发与销售;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);通信工程(凭相关行政主管部门颁发的资质证书经营);第一类、第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
章程修正案
2020-12-24
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2020-12-24
变更前
1900-01-01
变更后
2020-12-10
许可信息
2020-12-24
变更前
-
变更后
食品经营许可证()
其他事项备案
2017-02-24
变更前
-
变更后
9***81905C
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-02-24
变更前
总经理:崔巍;执行董事:崔巍;
变更后
执行董事:李龙江;总经理:李龙江;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-02-24
变更前
总经理:崔巍;法定代表人:崔巍;董事长:崔巍;
变更后
法定代表人:李龙江;总经理:李龙江;董事长:李龙江;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2014-07-29
变更前
深圳市福田区香梅路青海大厦21F(仅限办公)
变更后
深圳市福田区景西大厦8B
加载中
深圳市宝德莱投资发展有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
13
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(13)