投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-08-27
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-04-23
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-04-12
变更前
1杨露执行董事;2杨旭梅监事;3杨小燕经理;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-04-12
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-07-07
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2016-07-07
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-07-08