变更记录
看准网
成都泓瑞洋贸易有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2015-11-23
变更前
谢静辉;甄艾英;
变更后
霍佑儒;甄艾英;
章程备案
2015-11-23
变更前
-
变更后
-
联络员备案
2015-10-27
变更前
-
变更后
霍佑儒,***
法定代表人变更
2015-10-27
变更前
谢静辉
变更后
霍佑儒
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-09-15
变更前
-
变更后
谢静辉,执行董事兼总经理
法定代表人变更
2015-09-15
变更前
袁红伟
变更后
谢静辉
章程备案
2015-09-15
变更前
-
变更后
-
投资人(股权)变更
2015-09-15
变更前
袁红伟;甄艾英;
变更后
谢静辉;甄艾英;
投资人(股权)变更
2014-07-25
变更前
袁红伟,甄艾英
变更后
袁红伟,甄艾英
清算组备案
2014-07-25
变更前
/
变更后
/
清算组备案
2014-06-19
变更前
/
变更后
/
加载中
成都泓瑞洋贸易有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
19
企业概况
(18)
法律风险
(14)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(4)