变更记录
看准网
上海产权拍卖有限公司
变更记录
经理备案
2021-10-08
变更前
-
变更后
黄玮
法定代表人变更
2021-10-08
变更前
罗永斐
变更后
秦捷
董事备案
2021-10-08
变更前
黄玮;罗永斐;陶正毅
变更后
戎震东;黄玮;秦捷
章程修正案备案
2021-06-25
变更前
无
变更后
2021-06-16章程修正案
投资人(股权)变更
2021-06-25
变更前
上海上实金融服务控股股份有限公司;
变更后
上海上投招标有限公司;
董事备案
2021-05-08
变更前
张志豪;罗永斐;陶正毅
变更后
黄玮;陶正毅;罗永斐
监事备案
2020-08-13
变更前
朱雷
变更后
徐镇国
法定代表人变更
2019-09-20
变更前
谢葵
变更后
罗永斐
投资人(股权)变更
2019-05-09
变更前
上海上实金融服务控股股份有限公司;
变更后
上海上实金融服务控股股份有限公司;
章程修正案备案
2019-05-09
变更前
无
变更后
2019-05-09章程修正案
章程备案
2018-05-08
变更前
2012-02-20章程备案
变更后
2018-04-20章程备案
加载中
上海产权拍卖有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(35)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(10)