变更记录
看准网
福建中科南海食品有限公司
变更记录
联络员备案
2020-06-23
变更前
任福州
变更后
张俊
监事备案
2016-08-09
变更前
吴添德 陈小燕 陆泉宇
变更后
陈瑜林 陆泉宇 吴添德
董事备案
2016-03-16
变更前
姚秀丽 黄建忠 胡文星 郑超 金林海
变更后
胡文星 黄建忠 张俊 郭玮 高书兴
监事备案
2016-03-16
变更前
侯佑峰 吴添德 杨贤
变更后
吴添德 陆泉宇 陈小燕
经理备案
2016-03-16
变更前
施定勋
变更后
张俊
联络员备案
2016-03-16
变更前
无
变更后
任福州
法定代表人变更
2016-03-16
变更前
施定勋
变更后
-
监事备案
2015-06-02
变更前
杨艺云 蔡婷婷
变更后
侯佑峰 杨贤 吴添德
经理备案
2015-06-02
变更前
胡文星
变更后
施定勋
董事备案
2015-06-02
变更前
叶好味 任顺标 胡文星 付超 黄建忠
变更后
胡文星 姚秀丽 郑超 黄建忠 金林海
法定代表人变更
2015-06-02
变更前
胡文星
变更后
施定勋
加载中
福建中科南海食品有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
2
薪资分布
薪酬详情
(2)
工商信息
110
企业概况
(38)
法律风险
(107)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(1)