变更记录
看准网
中关村兴业(北京)投资管理有限公司
变更记录
注册资本
2022-08-04
变更前
11662万
变更后
8162万
董事(理事)、经理、监事
2021-12-23
变更前
董建邦*,范福珍,何浩,马弘,乔晟,王君,王晓东,徐鑫
变更后
董建邦*,范福珍,何浩,黄静平,乔晟,王君,王晓东,徐鑫
董事(理事)、经理、监事
2021-08-13
变更前
董建邦*,范福珍,何浩,马弘,乔晟,王君,吴京军,徐鑫
变更后
董建邦*,范福珍,何浩,马弘,乔晟,王君,王晓东,徐鑫
董事(理事)、经理、监事
2021-03-24
变更前
董建邦*,范福珍,何浩,李凤玲,马弘,乔晟,王京华,王君,吴京军,徐鑫
变更后
董建邦*,范福珍,何浩,马弘,乔晟,王君,吴京军,徐鑫
董事(理事)、经理、监事
2020-10-20
变更前
董建邦*,范福珍,何浩,李凤玲,王京华,王君,王振平,吴京军,徐鑫,张书清
变更后
董建邦*,范福珍,何浩,李凤玲,马弘,乔晟,王京华,王君,吴京军,徐鑫
注册资本
2020-10-20
变更前
12662万
变更后
11662万
投资人
2020-10-20
变更前
北京合众思壮科技股份有限公司,企业法人,北京中关村科技创业金融服务集团有限公司,法人股东,北京中关村科技融资担保有限公司,企业法人,鸿基世业投资集团有限公司,企业法人,中诚信托有限责任公司,法人股东
变更后
北京合众思壮科技股份有限公司,企业法人,北京中关村科技创业金融服务集团有限公司,法人股东,北京中关村科技融资担保有限公司,企业法人,鸿基世业投资集团有限公司,企业法人,中诚信托有限责任公司,法人股东
注册资本
2018-12-05
变更前
16182万
变更后
12662万
董事(理事)、经理、监事
2017-01-13
变更前
董建邦*,范福珍,何浩,李凤玲,孟雅楠,王京华,王君,吴京军,徐鑫,张书清
变更后
董建邦*,范福珍,何浩,李凤玲,王京华,王君,王振平,吴京军,徐鑫,张书清
董事(理事)、经理、监事
2016-08-05
变更前
董建邦*,范福珍,冯本智,何浩,焦文俊,李凤玲,苗菁,王建兴,徐勇,徐鑫
变更后
董建邦*,范福珍,何浩,李凤玲,孟雅楠,王京华,王君,吴京军,徐鑫,张书清
投资人
2015-12-04
变更前
北京合众思壮科技股份有限公司,企业法人,北京利尔高温材料股份有限公司,企业法人,北京中关村科技创业金融服务集团有限公司,法人股东,北京中关村科技融资担保有限公司,企业法人,鸿基世业投资集团有限公司,企业法人,中诚信托有限责任公司,法人股东
变更后
北京合众思壮科技股份有限公司,企业法人,北京中关村科技创业金融服务集团有限公司,法人股东,北京中关村科技融资担保有限公司,企业法人,鸿基世业投资集团有限公司,企业法人,中诚信托有限责任公司,法人股东
加载中
中关村兴业(北京)投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
2
企业概况
(31)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)