变更记录
看准网
上海晨灏投资管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-11-24
变更前
孙育
变更后
闫坤
投资人(股权)变更
2021-11-24
变更前
闫坤;孙育;
变更后
张小虎;闫坤;
监事备案
2021-11-24
变更前
郭存书
变更后
张小虎
章程备案
2021-11-24
变更前
无
变更后
2021-11-17章程备案
章程备案
2021-09-02
变更前
无
变更后
2021-08-26章程备案
投资人(股权)变更
2021-09-02
变更前
孙育;王冕;闫坤;郭存书;李峰;
变更后
孙育;闫坤;
法定代表人变更
2021-09-02
变更前
闫坤
变更后
孙育
监事备案
2021-09-02
变更前
李峰
变更后
郭存书
投资人(股权)变更
2016-06-12
变更前
吴念祖;李峰;
变更后
李峰;孙育;闫坤;郭存书;王冕;
法定代表人变更
2016-06-12
变更前
吴念祖
变更后
闫坤
没有更多了
上海晨灏投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)