变更记录
看准网
上海众洁餐饮有限公司
变更记录
章程备案
2017-04-18
变更前
2017-03-07章程备案
变更后
2017-04-17章程备案
投资人(股权)变更
2017-04-18
变更前
汪贤军;
变更后
汪贤军;
注册资本(金)变更
2017-04-18
变更前
50.000000万人民币
变更后
1000.000000万人民币
监事备案
2017-03-21
变更前
黄群敏
变更后
涂得记
投资人(股权)变更
2017-03-21
变更前
蒋建成;
变更后
汪贤军;
章程备案
2017-03-21
变更前
无
变更后
2017-03-07章程备案
法定代表人变更
2017-03-21
变更前
蒋建成
变更后
汪贤军
监事备案
2015-11-16
变更前
曾国民;蒋建成
变更后
黄群敏
法定代表人变更
2015-11-16
变更前
曾国贵
变更后
蒋建成
投资人(股权)变更
2015-11-16
变更前
曾国贵;曾国民;蒋建成;
变更后
蒋建成;
企业类型变更
2015-11-16
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
一人有限责任公司(自然人独资)
加载中
上海众洁餐饮有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
125
企业概况
(15)
法律风险
(5)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(118)