变更记录
看准网
同熙(上海)建筑规划设计有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2021-08-17
变更前
李济南;刘智敏;王根忠;黄华宇;
变更后
李济南;王根忠;肖秋明;傅永成;
章程备案
2021-08-17
变更前
无
变更后
2021-07-26章程备案
法定代表人变更
2021-08-17
变更前
黄华宇
变更后
李济南
监事备案
2021-08-17
变更前
李济南
变更后
傅永成
经营期限(营业期限)变
2021-08-17
变更前
2012-05-09~2022-05-08
变更后
2012-05-09~
没有更多了
同熙(上海)建筑规划设计有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息