变更记录
看准网
宁波市航旅电子商务有限公司
变更记录
名称变更
2016-01-26
变更前
宁波市鄞州航旅电子商务有限公司
变更后
宁波市航旅电子商务有限公司
投资人(股权)备案
2016-01-06
变更前
姓名: 孙雪丰; 出资额: *.*; 百分比: **% 姓名: 吴积府; 出资额: *.*; 百分比: **%
变更后
姓名: 孙雪丰; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 吴积府; 出资额: ***; 百分比: **%
注册资本(金)变更
2016-01-06
变更前
**
变更后
***
投资人(股权)备案
2015-12-29
变更前
姓名: 戴安芬; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 吴积府; 出资额: *; 百分比: **%
变更后
姓名: 孙雪丰; 出资额: *.*; 百分比: **% 姓名: 吴积府; 出资额: *.*; 百分比: **%
换发统一社会信用代码执照
2015-12-29
变更前
注册号:*** 组织机构代码证:无
变更后
统一社会信用代码:9***02895A
高级管理人员备案
2015-12-29
变更前
姓名: 戴安芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 吴积府; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
变更后
姓名: 孙雪丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吴积府; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
经营期限(营业期限)变更
2015-05-29
变更前
营业期限: 2014-05-20 至 2024-05-19
变更后
营业期限: 2014-05-20 至 2034-05-19
法定代表人变更
2015-05-29
变更前
李先平
变更后
吴积府
高级管理人员备案
2015-05-29
变更前
姓名: 李先平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 吴积府; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
变更后
姓名: 戴安芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 吴积府; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
投资人(股权)备案
2015-05-29
变更前
姓名: 李先平; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 吴积府; 出资额: *; 百分比: **%
变更后
姓名: 戴安芬; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 吴积府; 出资额: *; 百分比: **%
没有更多了
宁波市航旅电子商务有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息