负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2020-07-24
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-07-15
变更前
王永林 50.0(万元)5.00%广州韩宁贸易有限公司 950.0(万元)95.00%
变更后
广州韩宁贸易有限公司 1000.0(万元)100.00%
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-01-15
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-01-30
变更前
法定代表人:郝晓曦;股东:郝晓曦;董事长:郝晓曦;
变更后
股东:;法定代表人:王永林;董事长:王永林;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-01-30
变更前
股东名称:郝晓曦、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:王永林、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;