高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-11-23
变更前
蔡雯(监事)、满玉泉(总经理)、朱成亮(董事)、张铎(董事)、张蕴力(董事长)
变更后
蔡雯(监事)、满玉泉(总经理)、张铎(董事)、张蕴力(董事长)、徐涛(董事)
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2020-07-06
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-07-06
变更后
满玉泉:*%;徐涛:*%;张蕴力:*%;张铎:*%;
实收资本变更(或外资中方实收资本变更)2020-06-22
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-06-22
变更前
张蕴力:*%;张铎:*%;察布查尔锡伯自治县西迁文化旅游产业发展有限责任公司:*%;
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2020-06-22
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2019-05-25