变更记录
看准网
哈尔滨史莱辛格体育用品商店
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-03-09
变更前
刘宝亮
变更后
李秀玲
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2016-06-07
变更前
2015-12-31
变更后
2019-12-30
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2016-06-07
变更前
李修江
变更后
刘宝亮
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-05-15
变更前
何慕
变更后
李修江
没有更多了
哈尔滨史莱辛格体育用品商店的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(5)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息