负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2021-01-29
-2020-01-15
变更前
从事家用电器、自行车、缝纫机、玻璃搪瓷器皿、金属器皿、鞋、帽、日用五金百货、塑料制品、办公用品、体育用品、文教用品、旅游用品、箱包、钟表、照明灯具、建材杂品、玩具、服装、纺织品、汽车配件、丝织品、工艺品、日用陶瓷、卫生洁具的批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);采购及营销策略咨询。
变更后
从事家用电器、自行车、缝纫机、玻璃搪瓷器皿、金属器皿、鞋、帽、日用五金百货、塑料制品、办公用品、体育用品、文教用品、旅游用品、箱包、钟表、照明灯具、建材杂品、玩具、服装、纺织品、汽车配件、丝织品、工艺品(不含象牙及其制品)、日用陶瓷、卫生洁具的批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);采购咨询、营销策略咨询以及房屋租赁(不含房地产项目)。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-09-24
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-09-24
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-03-21
变更前
其他:苏显达;其他:李晖;其他:陈浚霖;董事长:RUSSELL ANGUS WINYARD;法定代表人:RUSSELL ANGUS WINYARD;
变更后
董事长:RUSSELL ANGUS WINYARD;其他董事:李晖;法定代表人:RUSSELL ANGUS WINYARD;其他董事:苏显达;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-03-21
变更前
董事:苏显达;董事:李晖;董事:陈浚霖;董事长:RUSSELL ANGUS WINYARD;
变更后
董事长:RUSSELL ANGUS WINYARD;董事:李晖;董事:苏显达;