投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-04-01
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-06-05
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-02-28
变更前
1栾晓爽执行董事;2丛自强监事;3栾晓爽经理;
变更后
1栾晓爽执行董事;2栾晓爽经理;3刘玮监事;
名称变更(字号名称、集团名称等)2019-10-10
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2019-10-10
变更后
辽宁省大连市甘井子区祥溢园23号3单元5层2号
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-10-10
变更前
1栾晓梅执行董事;2王以刚监事;3栾晓梅经理;
变更后
1栾晓爽执行董事;2丛自强监事;3栾晓爽经理;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-10-10
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-10-10