高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-09-17
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-09-17
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-09-17
联络员备案2021-06-09
变更后
王东锋 *** 备案手机:*** (网上办理)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-05-19
联络员备案2020-05-20
变更后
郭小平 *** 备案手机:*** (网上办理)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-09-09
变更前
李卫鸿,执行董事兼总经理;贾崇平,监事;贾崇平,监事;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-06-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-06-26