变更记录
看准网
广州市伊玖网络科技有限公司
变更记录
章程备案
2022-09-16
变更前
-
变更后
准予章程备案
监事备案
2022-09-16
变更前
杨宝坤
变更后
黄莉媛
住所(经营场所)变更
2022-05-26
变更前
广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心25号楼801之一房
变更后
广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼202房之三十二
章程备案
2022-05-26
变更前
-
变更后
准予章程备案
章程备案
2021-12-16
变更前
-
变更后
准予章程备案
住所(经营场所)变更
2021-12-16
变更前
广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼302房
变更后
广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心25号楼801之一房
章程备案
2019-10-29
变更前
-
变更后
准予章程备案
股东变更
2019-10-29
变更前
杨忆娜
变更后
吴国强
法定代表人变更
2019-10-29
变更前
杨忆娜
变更后
吴国强
经理备案
2019-10-29
变更前
杨忆娜
变更后
吴国强
董事备案
2019-10-29
变更前
杨忆娜
变更后
吴国强
加载中
广州市伊玖网络科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
知识产权
(1)
经营信息
(10)