变更记录
看准网
奥孚分电系统(上海)有限公司
变更记录
境外股东发起人的境内
2021-08-05
变更前
奥孚分电系统(上海)有限公司
变更后
奥孚分电系统(上海)有限公司
章程修正案备案
2021-08-05
变更前
无
变更后
2021-06-15 章程修正案
住所变更
2021-08-05
变更前
上海市浦东新区川沙路6999号B20号厂房
变更后
上海市浦东新区川宏路365号7幢2层217室
董事备案
2019-11-14
变更前
LANCE EDWARD D'AMICO;CRAIG ANTHONY LAMPO
变更后
RICHARD ADAM NORWITT;CRAIG ANTHONY LAMPO
法定代表人变更
2019-11-14
变更前
RICHARD ADAM NORWITT
变更后
STEPHEN BRADLEY DORROUGH
董事备案
2016-11-17
变更前
郑在彬;FRIEDBERT GERWIN BRUETSCH
变更后
CRAIG ANTHONY LAMPO;LANCE EDWARD D'AMICO
监事备案
2016-11-17
变更前
MARC BERTRAND MARIE PAVY
变更后
MICHAEL ROBERT IVAS
法定代表人变更
2016-11-17
变更前
LUC YVES MARIE PAVY
变更后
RICHARD ADAM NORWITT
没有更多了
奥孚分电系统(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
5
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)