变更记录
看准网
中鼎荣盛(北京)投资基金管理有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2018-03-21
变更前
陈俊,陈晓斌*,陈雪虎,丁健
变更后
陈俊,陈晓斌*,陈雪虎,曾宪智
投资人
2018-03-21
变更前
北京易为投资管理有限公司,法人股东,陈晓斌,自然人股东,丁健,自然人股东,王佳乐,自然人股东
变更后
北京易为投资管理有限公司,法人股东,陈晓斌,自然人股东,王佳乐,自然人股东,曾宪智,自然人股东
企业类型
2016-05-26
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
董事(理事)、经理、监事
2016-05-26
变更前
陈俊,陈晓斌,陈雪虎*,丁健
变更后
陈俊,陈晓斌*,陈雪虎,丁健
法定代表人
2016-05-26
变更前
陈雪虎
变更后
陈晓斌
投资人
2016-05-26
变更前
北京易为投资管理有限公司,法人股东,新中佳乐(北京)教育咨询有限公司,法人股东
变更后
北京易为投资管理有限公司,法人股东,陈晓斌,自然人股东,丁健,自然人股东,王佳乐,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2015-11-30
变更前
李林斌,马昕辉,于忠超*
变更后
陈俊,陈晓斌,陈雪虎*,丁健
住所
2015-11-30
变更前
北京市海淀区信息路15号719-020
变更后
北京市海淀区宝盛里1号楼一层商业029室
法定代表人
2015-11-30
变更前
于忠超
变更后
陈雪虎
董事(理事)、经理、监事
2015-05-07
变更前
于晶晶,于忠超*
变更后
李林斌,马昕辉,于忠超*
注册资本
2015-05-07
变更前
3000万
变更后
5000万
加载中
中鼎荣盛(北京)投资基金管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(30)
法律风险
(7)
经营风险
知识产权
经营信息
(4)