负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-08-26
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-05-25
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-04-11
经营范围变更(含业务范围变更)2015-11-24
变更前
按国家核准的资质等级范围对建筑工程、水利水电工程进行勘察设计;自有房屋租赁(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。
变更后
按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计与施工安装;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-07-09