变更记录
看准网
华熙嘉实文化发展(北京)有限公司
变更记录
投资人
2023-04-03
变更前
寇新,自然人股东,刘祎深,自然人股东,上海通江投资控股有限公司,法人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,王秀云,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
变更后
寇新,自然人股东,上海通江投资控股有限公司,法人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,王秀云,自然人股东,吴方,自然人股东,赵亚南,自然人股东,郑枫,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-12-30
变更前
寇新,王秀菊,吴方,郑枫*
变更后
寇新,王秀菊,吴方,武海龙*
法定代表人
2019-12-30
变更前
郑枫
变更后
武海龙
投资人
2016-08-31
变更前
寇新,自然人股东,刘祎深,自然人股东,上海通江投资控股有限公司,法人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,王秀菊,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
变更后
寇新,自然人股东,刘祎深,自然人股东,上海通江投资控股有限公司,法人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,王秀云,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
注册资本
2015-08-27
变更前
2000万
变更后
4545万
投资人
2015-08-27
变更前
寇新,自然人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,王秀菊,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
变更后
寇新,自然人股东,刘祎深,自然人股东,上海通江投资控股有限公司,法人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,王秀菊,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
企业类型
2015-08-27
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
其他有限责任公司
董事(理事)、经理、监事
2014-12-12
变更前
寇新,王宏,吴方,郑枫*
变更后
寇新,王秀菊,吴方,郑枫*
投资人
2014-12-12
变更前
寇新,自然人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
变更后
寇新,自然人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,王秀菊,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
企业名称
2014-12-12
变更前
华熙嘉实文化投资(北京)有限公司
变更后
华熙嘉实文化发展(北京)有限公司
投资人
2014-09-29
变更前
寇新,自然人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,吴翠芳,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
变更后
寇新,自然人股东,邵劝增,自然人股东,王宏,自然人股东,吴方,自然人股东,郑枫,自然人股东
加载中
华熙嘉实文化发展(北京)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
4
企业概况
(25)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(2)