高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-02-02
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-02-02
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-01-30
变更前
股东名称:深圳市中科君浩电子有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:深圳中科君浩科技股份有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;
经营范围变更(含业务范围变更)2016-05-20
变更前
电子产品、机电产品、半导体的技术开发、销售及技术咨询;电子产品的研发;计算机软硬件的技术开发、销售及技术咨询;股权投资;投资管理(不含限制类);代理记帐;投资咨询;资产管理;财务顾问;企业管理咨询(不含限制类);国内、国际货运代理;供应链服务;物流信息咨询;商务信息咨询;旅游信息咨询;企业形象策划;平面设计;网页设计;电子商务平台的技术研发。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ^互联网信息服务业务;教育培训;人力资源外包业务。
变更后
电子产品、机电产品、半导体的技术开发、销售及技术咨询;电子产品的研发;计算机软硬件的技术开发、销售及技术咨询;股权投资;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);代理记帐;投资咨询;财务顾问;企业管理咨询(不含限制类);国内、国际货运代理;供应链服务;物流信息咨询;商务信息咨询;旅游信息咨询;企业形象策划;平面设计;网页设计;电子商务平台的技术研发;房屋租赁;货物进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^互联网信息服务业务;教育培训;人力资源外包业务。
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-02-02
变更前
总经理:吴富豪;其他董事:丰波;董事长:黄松;其他董事:黄松;法定代表人:吴富豪;监事:高艳明;股东:吴富豪;其他董事:贾朋;
变更后
监事:高艳明;法定代表人:贾朋;其他董事:贾朋;总经理:贾朋;董事长:黄松;其他董事:丰波;其他董事:黄松;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-02-02
变更前
股东名称:吴富豪、出资额:120.000000、出资比例:12.000000;股东名称:深圳市中科君浩电子有限公司、出资额:880.000000、出资比例:88.000000;
变更后
股东名称:深圳市中科君浩电子有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;