负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-06-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-09-23
变更前
万志刚(监事)、范桂新(经理)、兰琦(执行董事)
变更后
万志刚(监事)、范桂新(经理)、易伟(执行董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-09-23
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-11-15
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-11-15
变更前
万志刚(监事)、范桂新(经理)、洪卫春(执行董事)
变更后
万志刚(监事)、范桂新(经理)、洪卫春(执行董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-03-29
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-03-29
变更前
万志刚(监事)、范桂新(经理)、王永川(执行董事)
变更后
万志刚(监事)、范桂新(经理)、洪卫春(执行董事)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-13
变更前
龚小红(监事)、范桂新(经理)、梁宗仁(执行董事)
变更后
万志刚(监事)、范桂新(经理)、王永川(执行董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-12-13