变更记录
看准网
绿洁泰能科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-02-23
变更前
陈模先*,王邦洪
变更后
陈模先*,范维芳,肖代平
投资人
2023-02-23
变更前
范维芳,自然人股东,郭国光,自然人股东,肖代平,自然人股东
变更后
北京雁翔科技有限公司,企业法人,雷虹,自然人股东,四川睿洪企业管理有限公司,企业法人
企业类型
2023-02-23
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
其他有限责任公司
住所
2022-09-28
变更前
北京市东城区和平里北街6号6号楼2层204室
变更后
北京市东城区东直门外察慈15号3幢一层203
投资人
2019-05-08
变更前
范维芳,自然人股东,郭国光,自然人股东,王邦洪,自然人股东
变更后
范维芳,自然人股东,郭国光,自然人股东,肖代平,自然人股东
住所
2018-12-27
变更前
北京市东城区后永康胡同17号12幢平房101室
变更后
北京市东城区和平里北街6号6号楼2层204室
投资人
2018-12-27
变更前
范维芳,自然人股东,王邦洪,自然人股东,徐思发,自然人股东
变更后
范维芳,自然人股东,郭国光,自然人股东,王邦洪,自然人股东
没有更多了
绿洁泰能科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(31)
法律风险
(7)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)