变更记录
看准网
广州华工科技开发有限公司
变更记录
监事备案
2019-12-25
变更前
公国庆,许国堂
变更后
赵永智,李宁
董事备案
2019-12-25
变更前
董铸剑,邱瑞鑫,苏东生,王建洲,徐之文
变更后
董铸剑,邱瑞鑫,苏东生,王建洲,徐之文
董事备案
2017-01-10
变更前
董铸剑(董事);公国庆(监事);邱瑞鑫(董事长兼经理);苏东生(董事);徐之文(董事);许国堂(监事);赵鑫(董事);
变更后
董铸剑(董事);公国庆(监事);邱瑞鑫(董事长兼经理);苏东生(董事);王建洲(董事);徐之文(董事);许国堂(监事);
组织机构备案
2017-01-10
变更前
董铸剑(董事);公国庆(监事);邱瑞鑫(董事长兼经理);苏东生(董事);徐之文(董事);许国堂(监事);赵鑫(董事);
变更后
董铸剑(董事);公国庆(监事);邱瑞鑫(董事长兼经理);苏东生(董事);王建洲(董事);徐之文(董事);许国堂(监事);
组织机构备案
2017-01-10
变更前
董铸剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;邱瑞鑫,董事长兼经理,任命,是;苏东生,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;许国堂,监事,任命, ;赵鑫,董事,任命, ;
变更后
董铸剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;邱瑞鑫,董事长兼经理,任命,是;苏东生,董事,任命, ;王建洲,董事,选举, ;徐之文,董事,任命, ;许国堂,监事,任命, ;
董事备案
2017-01-10
变更前
董铸剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;邱瑞鑫,董事长兼经理,任命,是;苏东生,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;许国堂,监事,任命, ;赵鑫,董事,任命, ;
变更后
董铸剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;邱瑞鑫,董事长兼经理,任命,是;苏东生,董事,任命, ;王建洲,董事,选举, ;徐之文,董事,任命, ;许国堂,监事,任命, ;
董事备案
2015-12-02
变更前
董铸剑,监事,任命, ;符浩剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;郭祥瑞,董事长,选举, ;邱瑞鑫,董事兼经理,聘用,是;谢民,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;
变更后
董铸剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;邱瑞鑫,董事长兼经理,任命,是;苏东生,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;许国堂,监事,任命, ;赵鑫,董事,任命, ;
监事备案
2015-12-02
变更前
董铸剑,监事,任命, ;符浩剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;郭祥瑞,董事长,选举, ;邱瑞鑫,董事兼经理,聘用,是;谢民,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;
变更后
董铸剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;邱瑞鑫,董事长兼经理,任命,是;苏东生,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;许国堂,监事,任命, ;赵鑫,董事,任命, ;
组织机构备案
2015-12-02
变更前
董铸剑,监事,任命, ;符浩剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;郭祥瑞,董事长,选举, ;邱瑞鑫,董事兼经理,聘用,是;谢民,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;
变更后
董铸剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;邱瑞鑫,董事长兼经理,任命,是;苏东生,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;许国堂,监事,任命, ;赵鑫,董事,任命, ;
董事备案
2015-09-18
变更前
董铸剑,监事,任命, ;范家巧,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;梁福荣,董事长,任命, ;邱瑞鑫,董事兼经理,聘用,是;谢民,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;
变更后
董铸剑,监事,任命, ;符浩剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;郭祥瑞,董事长,选举, ;邱瑞鑫,董事兼经理,聘用,是;谢民,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;
组织机构备案
2015-09-18
变更前
董铸剑,监事,任命, ;范家巧,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;梁福荣,董事长,任命, ;邱瑞鑫,董事兼经理,聘用,是;谢民,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;
变更后
董铸剑,监事,任命, ;符浩剑,董事,任命, ;公国庆,监事,任命, ;郭祥瑞,董事长,选举, ;邱瑞鑫,董事兼经理,聘用,是;谢民,董事,任命, ;徐之文,董事,任命, ;
加载中
广州华工科技开发有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
21
企业概况
(22)
法律风险
(10)
经营风险
知识产权
经营信息
(11)