变更记录
看准网
珠海宝塔油气销售有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2018-06-20
变更前
陈强,董事;宋彭基,监事;唐任友,董事兼经理;李永忠,董事长
变更后
段荣新,董事兼经理;孙瑞璋,监事;李永忠,董事长;伍建祥,董事
法定代表人变更
2018-03-13
变更前
王剑
变更后
李永忠
高级管理人员备案
2018-03-13
变更前
陈强,董事;宋彭基,监事;唐任友,董事兼经理;王剑,董事长
变更后
陈强,董事;宋彭基,监事;唐任友,董事兼经理;李永忠,董事长
章程修正案备案
2016-05-05
变更前
宝塔油033
变更后
宝塔022
法定代表人变更
2015-11-04
变更前
孙培华
变更后
王剑
高级管理人员备案
2015-11-04
变更前
孙培华,董事长;陈强,董事;宋彭基,监事;唐任友,董事兼经理
变更后
陈强,董事;宋彭基,监事;唐任友,董事兼经理;王剑,董事长
高级管理人员备案
2015-08-25
变更前
孙培华,董事长兼总经理;陈强,董事;曾志军,董事;宋彭基,监事
变更后
孙培华,董事长;陈强,董事;宋彭基,监事;唐任友,董事兼经理
股东变更
2014-10-31
变更前
-
变更后
股东变更
章程修正案备案
2014-10-31
变更前
-
变更后
宝塔油033
没有更多了
珠海宝塔油气销售有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
57
企业概况
(32)
法律风险
(23)
经营风险
(14)
知识产权
经营信息
(20)