变更记录
看准网
珠海市财利投资有限公司
变更记录
章程备案
2016-04-01
变更前
2014-03-15
变更后
2016-03-30
股东变更
2016-04-01
变更前
-
变更后
股东发生变更
法定代表人变更
2016-04-01
变更前
杨有强
变更后
黄河
高级管理人员备案
2016-04-01
变更前
杨有强,执行董事兼经理;杨宇璇,监事
变更后
常丹,监事;黄河,执行董事兼经理
法定代表人变更
2016-04-01
变更前
广东省珠海市香洲区香洲华海路41号29栋201房
变更后
广东省珠海市香洲区香洲兴华路28号市七中集体宿舍
工商登记联络员备案
2016-04-01
变更前
-
变更后
黄河
工商登记联络员备案
2016-04-01
变更前
-
变更后
***,***********,null,null
股东变更
2016-04-01
变更前
-
变更后
股东发生备案
股东变更
2014-04-14
变更前
-
变更后
股东发生变更
章程备案
2014-04-14
变更前
-
变更后
2014-03-15
住所变更
2014-04-14
变更前
珠海市前山梅华西路911号2幢F1
变更后
珠海市横琴新区宝华路6号105室-494
加载中
珠海市财利投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(21)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(7)