变更记录
看准网
上海天益实业有限公司
变更记录
法定代表人变更
2019-04-16
变更前
沈文源
变更后
高振杰
监事备案
2019-04-16
变更前
金宪中
变更后
张昀华
章程修正案备案
2019-04-16
变更前
无
变更后
2019-04-08章程修正案
注册资本(金)变更
2019-04-16
变更前
200.000000万人民币
变更后
2000.000000万人民币
投资人(股权)变更
2019-04-16
变更前
长宁区新泾镇天山村薛家厍生产队;
变更后
上海鑫达实业总公司;
住所变更
2019-04-16
变更前
上海市长宁区威宁路333号506室
变更后
上海市长宁区协和路1158号219室
经营范围变更
2019-04-16
变更前
建筑材料,木材,金属材料(另有规定除外),电工机械及器材,五金交电,百货,通用零部件,汽车零部件,家具,电子计算机及配件,普通机械,化工产品及原料(除危险品),通信设备,涂料,仪器仪表;物业管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后
自由房屋租赁,物业管理,停车场(库)经营管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
章程备案
2017-12-25
变更前
2017-11-22章程备案
变更后
2017-12-20章程备案
企业类型变更
2017-11-28
变更前
集体所有制
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
章程备案
2017-11-28
变更前
无
变更后
2017-11-22章程备案
监事备案
2017-11-28
变更前
-
变更后
金宪中
加载中
上海天益实业有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
企业概况
(24)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息