变更记录
看准网
九泰基金管理有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-02-09
变更前
陈耿,刘靖,刘开运,王彦斌,徐磊磊,徐艳,严军*,袁小文
变更后
陈耿,华金秋,刘靖,刘开运,王彦斌,徐磊磊,徐艳,严军*
董事(理事)、经理、监事
2022-01-11
变更前
陈耿,刘靖,刘开运,卢伟忠*,王彦斌,徐磊磊,徐艳,袁小文
变更后
陈耿,刘靖,刘开运,王彦斌,徐磊磊,徐艳,严军*,袁小文
法定代表人
2022-01-11
变更前
卢伟忠
变更后
严军
董事(理事)、经理、监事
2020-08-14
变更前
陈耿,刘开运,卢伟忠*,吴刚,吴强,徐磊磊,徐艳,袁小文
变更后
陈耿,刘靖,刘开运,卢伟忠*,王彦斌,徐磊磊,徐艳,袁小文
注册资本
2019-05-31
变更前
20000万
变更后
30000万
董事(理事)、经理、监事
2019-05-30
变更前
陈耿,古志鹏,刘开运,卢伟忠*,吴刚,吴强,徐艳,袁小文
变更后
陈耿,刘开运,卢伟忠*,吴刚,吴强,徐磊磊,徐艳,袁小文
股东改变姓名或名称
2017-04-05
变更前
北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人,九州证券有限公司,企业法人,昆吾九鼎投资管理有限公司,企业法人,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司,企业法人
变更后
九州证券股份有限公司,企业法人,昆吾九鼎投资管理有限公司,企业法人,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司,企业法人,同创九鼎投资管理集团股份有限公司,企业法人
董事(理事)、经理、监事
2017-04-05
变更前
陈晓红,龚六堂,古志鹏,刘开运,卢伟忠*,吴刚,吴强,徐艳
变更后
陈耿,古志鹏,刘开运,卢伟忠*,吴刚,吴强,徐艳,袁小文
法定代表人
2015-12-29
变更前
王学明
变更后
卢伟忠
董事(理事)、经理、监事
2015-12-29
变更前
陈晓红,龚六堂,古志鹏,刘劲,刘开运,王学明*,吴刚,吴强
变更后
陈晓红,龚六堂,古志鹏,刘开运,卢伟忠*,吴刚,吴强,徐艳
投资人
2015-09-08
变更前
北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人,昆吾九鼎投资管理有限公司,企业法人
变更后
北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人,九州证券有限公司,企业法人,昆吾九鼎投资管理有限公司,企业法人,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司,企业法人
加载中
九泰基金管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
10
面试体验
面试问题
薪酬工资
16
薪资分布
薪酬详情
(16)
工商信息
163
企业概况
(35)
法律风险
(15)
经营风险
(1)
知识产权
(3)
经营信息
(135)