变更记录
看准网
完美世界股份有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2021-08-13
变更前
姓名: 冯智明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 池宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 萧泓; 证件号码: *********; 职位: 董事兼总经理;姓名: 董弘宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏松; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
变更后
姓名: 孙子强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 池宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王豆豆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 萧泓; 证件号码: *********; 职位: 总经理;姓名: 萧泓; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 谢贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩长艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 鲁晓寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
投资人(股权)备案
2021-08-13
变更前
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: ******.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
变更后
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: ******.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: *.****%;
注册资本(金)变更
2021-08-13
变更前
******.****
变更后
******.****
投资人(股权)备案
2020-08-06
变更前
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: ******.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
变更后
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: ******.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
注册资本(金)变更
2020-08-06
变更前
******.****
变更后
******.****
投资人(股权)备案
2020-06-12
变更前
企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
变更后
企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: ******.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
注册资本(金)变更
2020-06-12
变更前
******.****
变更后
******.****
高级管理人员备案
2020-06-12
变更前
姓名: 施丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 梁田; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 池宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 萧泓; 证件号码: *********; 职位: 董事兼总经理;姓名: 董弘宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏松; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
变更后
姓名: 冯智明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 池宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 萧泓; 证件号码: *********; 职位: 董事兼总经理;姓名: 董弘宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏松; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
注册资本(金)变更
2019-04-19
变更前
******.****
变更后
******.****
高级管理人员备案
2016-09-14
变更前
池宇峰,施丹丹,谢贤文,韦魏,梁田,谌荣,魏松,董弘宇,萧泓
变更后
池宇峰,施丹丹,谢贤文,杨丽,梁田,魏松,董弘宇,萧泓
高级管理人员备案
2016-08-25
变更前
池宇峰,施丹丹,谢贤文,韦魏,梁田,谌荣,曾映雪,白文涛,徐永红,魏松,李勇,董弘宇
变更后
池宇峰,施丹丹,谢贤文,韦魏,梁田,谌荣,魏松,董弘宇,萧泓
加载中
完美世界股份有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
317
企业概况
(158)
法律风险
(9)
经营风险
知识产权
(5)
经营信息
(303)