变更记录
看准网
瑞控(上海)股权投资基金管理有限公司
变更记录
监事备案
2016-08-26
变更前
周吉
变更后
许儆炉
法定代表人变更
2016-08-26
变更前
孙基欣
变更后
肖杰
住所变更
2016-08-26
变更前
上海市浦东新区行南路880号14幢101室
变更后
上海市黄浦区南苏州路333号1101室、1102室、1103室、1104室
投资人(股权)变更
2016-08-26
变更前
瑞控(上海)资产管理有限公司;孙基欣;周吉;
变更后
肖杰;许儆炉;
章程备案
2016-08-26
变更前
2015-09-23章程备案
变更后
2016-08-15章程备案
一般经营项目变更
2016-08-26
变更前
股权投资管理,实业投资,创业投资,资产管理,仓储管理,创意服务,文化艺术交流策划,机械设备租赁,商务咨询,企业管理咨询,投资咨询(咨询类项目除经纪)
变更后
股权投资管理,资产管理,投资咨询
董事备案
2016-08-26
变更前
孙基欣
变更后
肖杰
经营范围变更
2016-08-26
变更前
股权投资管理,实业投资,创业投资,资产管理,仓储管理,创意服务,文化艺术交流策划,机械设备租赁,商务咨询,企业管理咨询,投资咨询(咨询类项目除经纪)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后
股权投资管理,资产管理,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
监事备案
2015-10-30
变更前
吴珊珊
变更后
周吉
法定代表人变更
2015-10-30
变更前
周吉
变更后
孙基欣
章程备案
2015-10-30
变更前
无
变更后
2015-09-23章程备案
加载中
瑞控(上海)股权投资基金管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
1
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)