变更记录
看准网
北京苏宁云团科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-09-18
变更前
郝嘉*,杨兴菊
变更后
陈丽,郝嘉*
董事(理事)、经理、监事
2021-02-23
变更前
卞农*,杨兴菊
变更后
郝嘉*,杨兴菊
法定代表人
2021-02-23
变更前
卞农
变更后
郝嘉
法定代表人
2017-05-16
变更前
金明
变更后
卞农
董事(理事)、经理、监事
2017-05-16
变更前
金明*,杨兴菊
变更后
卞农*,杨兴菊
注册资本
2014-03-21
变更前
100万
变更后
1000万
没有更多了
北京苏宁云团科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(12)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
(3)
经营信息
(2)