-2017-02-23
变更前
投资管理;资产管理;股权投资;投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划(以上不含限制项目)。
变更后
投资管理、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-11-17
变更前
监事:何书渊;总经理:李俊;执行董事:李俊;
变更后
监事:何书渊;总经理:欧世波;执行董事:欧世波;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-11-17
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-10-15
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-07-27