变更记录
看准网
上海趣越网络科技有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2021-03-29
变更前
殷忠良;潘子骏;
变更后
殷忠良;颜佳映;
法定代表人变更
2021-03-29
变更前
潘子骏
变更后
颜佳映
章程修正案备案
2021-03-29
变更前
无
变更后
2021-03-15章程修正案
监事备案
2018-07-16
变更前
陆恺
变更后
殷忠良
章程修正案备案
2018-07-16
变更前
无
变更后
2018-07-09章程修正案
投资人(股权)变更
2018-07-16
变更前
陆恺;潘子骏;
变更后
潘子骏;殷忠良;
没有更多了
上海趣越网络科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息