变更记录
看准网
成都一涵科技有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-06-09
变更前
施洋
变更后
刁锦熹
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2021-06-09
变更前
施洋
变更后
刁锦熹
投资人(股权)变更
2020-12-29
变更前
广东未来谷实业发展有限公司 出资 3069万人民币;钟路明 出资 231万人民币;
变更后
成都午火科技有限公司 出资 3069万人民币;钟路明 出资 231万人民币;
章程备案
2020-12-29
变更前
无
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-12-02
变更前
王伟
变更后
施洋
法定代表人变更
2020-12-02
变更前
王伟
变更后
施洋
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-08-26
变更前
刁锦熹
变更后
王伟
章程备案
2020-08-26
变更前
无
变更后
-
法定代表人变更
2020-08-26
变更前
刁锦熹
变更后
王伟
法定代表人变更
2020-07-02
变更前
陆兵
变更后
刁锦熹
章程备案
2020-07-02
变更前
无
变更后
-
加载中
成都一涵科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
7
薪资分布
薪酬详情
(7)
工商信息
5
企业概况
(35)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)