变更记录
看准网
上海智到金融信息服务有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2015-04-08
变更前
上海昆腾投资中心(有限合伙);上海腾骋投资中心(有限合伙);上海我知道商务服务有限公司;上海欣黎投资中心(有限合伙);上海靖浩投资中心(有限合伙);
变更后
上海中虞投资管理有限公司;上海欣黎投资中心(有限合伙);上海靖浩投资中心(有限合伙);上海昆腾投资中心(有限合伙);上海腾骋投资中心(有限合伙);
章程备案
2015-04-08
变更前
2014-12-27章程备案
变更后
2015-04-03章程备案
投资人(股权)变更
2015-02-13
变更前
上海昆腾投资中心(有限合伙);上海我知道商务服务有限公司;
变更后
上海昆腾投资中心(有限合伙);上海我知道商务服务有限公司;上海靖浩投资中心(有限合伙);上海腾骋投资中心(有限合伙);上海欣黎投资中心(有限合伙);
章程备案
2015-01-05
变更前
无
变更后
2014-12-27章程备案
投资人(股权)变更
2015-01-05
变更前
上海中虞投资管理有限公司;易增芳;
变更后
上海我知道商务服务有限公司;上海昆腾投资中心(有限合伙);
经理备案
2014-11-06
变更前
屈家丰;屈家丰;易增芳
变更后
易增芳;邱思浩
注册资本(金)变更
2014-11-06
变更前
400.000000万人民币
变更后
20000.000000万人民币
投资人(股权)变更
2014-11-06
变更前
上海中虞投资管理有限公司;易增芳;
变更后
易增芳;上海中虞投资管理有限公司;
法定代表人变更
2014-11-06
变更前
屈家丰
变更后
邱思浩
没有更多了
上海智到金融信息服务有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(2)