变更记录
看准网
深圳市有鱼智能科技有限公司
变更记录
章程或章程修正案通过日期
2021-10-14
变更前
2020-07-08
变更后
2021-09-29
其他董事信息
2021-10-14
变更前
刘之光(董事),刘之光(总经理),秦莉(监事),陈文告(董事),何世强(董事)
变更后
刘之光(董事),何世强(董事),周海根(总经理),周海根(董事),黄晓琼(监事)
总经理
2021-10-14
变更前
刘之光(董事),刘之光(总经理),秦莉(监事),陈文告(董事),何世强(董事)
变更后
刘之光(董事),何世强(董事),周海根(总经理),周海根(董事),黄晓琼(监事)
监事信息
2021-10-14
变更前
刘之光(董事),刘之光(总经理),秦莉(监事),陈文告(董事),何世强(董事)
变更后
刘之光(董事),何世强(董事),周海根(总经理),周海根(董事),黄晓琼(监事)
其他董事信息
2020-12-28
变更前
廖义祯(董事),刘之光(董事),陈文告(董事)
变更后
刘之光(董事),何世强(董事),陈文告(董事)
董事长或执行董事成员
2020-08-04
变更前
陈文告(董事),秦莉(监事),李婷(董事长),廖义祯(董事),蔡俊毅(总经理),蔡俊毅(董事)
变更后
刘之光(总经理),秦莉(监事),廖义祯(董事),陈文告(董事),黄鑫(董事长),刘之光(董事)
总经理
2020-08-04
变更前
陈文告(董事),秦莉(监事),李婷(董事长),廖义祯(董事),蔡俊毅(总经理),蔡俊毅(董事)
变更后
刘之光(总经理),秦莉(监事),廖义祯(董事),陈文告(董事),黄鑫(董事长),刘之光(董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-08-04
变更前
蔡俊毅
变更后
黄鑫
其他董事信息
2020-08-04
变更前
陈文告(董事),秦莉(监事),李婷(董事长),廖义祯(董事),蔡俊毅(总经理),蔡俊毅(董事)
变更后
刘之光(总经理),秦莉(监事),廖义祯(董事),陈文告(董事),黄鑫(董事长),刘之光(董事)
章程或章程修正案通过日期
2020-08-04
变更前
2019-07-05
变更后
2020-07-08
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-09-02
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳市有鱼智能科技有限公司的更多信息
求职招聘
15
正在招聘
招聘分析
(15)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
7
薪资分布
薪酬详情
(7)
工商信息
25
企业概况
(48)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
(4)
经营信息
(20)