变更记录
看准网
广州市增城区越华房地产开发有限公司
变更记录
董事备案
2021-10-12
变更前
张鹏,李文剑,殷冀,谭毅,马锐
变更后
陈磊,张鹏,殷冀,谭毅,马锐
工商登记联络员备案
2021-10-12
变更前
刘丹丹
变更后
徐小红
董事备案
2021-03-22
变更前
高华,李文剑,谭毅,殷冀,张鹏
变更后
马锐,李文剑,谭毅,殷冀,张鹏
法定代表人变更
2021-03-22
变更前
高华
变更后
马锐
监事备案
2021-03-22
变更前
梁共宏,杨辉,周宇雯
变更后
梁共宏,李胜学,周宇雯
章程备案
2021-03-22
变更前
-
变更后
准予章程备案
经理备案
2021-03-22
变更前
高华
变更后
马锐
注册资本(金)变更
2020-03-19
变更前
5000.0000 (单位:万元)
变更后
50000.0000 (单位:万元)
章程备案
2020-03-19
变更前
-
变更后
准予章程备案
董事备案
2019-09-02
变更前
高华,江国雄,吴炜
变更后
殷冀,谭毅,张鹏,高华,李文剑
工商登记联络员备案
2019-09-02
变更前
安凌汉
变更后
刘丹丹
加载中
广州市增城区越华房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
34
企业概况
(28)
法律风险
(2)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(31)