高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-01-19
变更前
寇含丁 彭小科 李资乐 张莎 李致毅 姚先武 耿艺菡
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-01-19
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-01-19
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-01-05
变更前
李资乐 耿艺菡 彭小科 毛茅 姚先武 寇含丁 张莎
变更后
李致毅 李资乐 彭小科 耿艺菡 张莎 姚先武 寇含丁
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-01-05
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-04-26
章程备案2020-04-26
变更后
2020-04-23增加第一章第七条、第六章第三十四条、增加第十章党的组织。
股东或股份发起人改变姓名或名称变更2020-04-26