变更记录
看准网
泉州市丰泽区晶阳贸易有限公司
变更记录
经理备案
2021-10-29
变更前
苏启辉
变更后
吴光清
董事备案
2021-10-29
变更前
苏启辉
变更后
吴光清
法定代表人变更
2021-10-29
变更前
苏启辉
变更后
吴光清
经理备案
2021-04-20
变更前
刘爱军
变更后
苏启辉
法定代表人变更
2021-04-20
变更前
刘爱军
变更后
苏启辉
董事备案
2021-04-20
变更前
刘爱军
变更后
苏启辉
章程备案
2018-12-25
变更前
旧章程
变更后
2018-12-21住所:***
住所变更
2018-12-25
变更前
福建省泉州市丰泽区通港西街228号宝珊花园朝晖北路20号
变更后
福建省泉州市丰泽区泉秀街道灯星社区宝洲街679号万达广场SOHO商住楼A幢2122室
监事备案
2018-12-25
变更前
陈子良
变更后
刘爱群
投资人(股权)变更
2018-12-25
变更前
刘爱军 证照号码:***;陈子良 证照号码:***;
变更后
刘爱军 证照号码:***;刘爱群 证照号码:***;
章程备案
2017-04-27
变更前
旧章程
变更后
2017-04-24股东及股权
加载中
泉州市丰泽区晶阳贸易有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(27)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(1)