变更记录
看准网
天水兰天物业管理有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)
2020-08-27
变更前
李小连
变更后
李海品
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-08-27
变更前
张建友:监事,李小连:执行董事兼经理,
变更后
张建友:监事,李海品:执行董事兼经理,
章程修正案
2016-11-02
变更前
-
变更后
-
经营期限(营业期限)变更
2016-11-02
变更前
自2010年11月01日 至2016年10月31日
变更后
自2010年11月01日 至2026年10月31日
经营范围变更
2016-11-02
变更前
物业管理(凭资质证经营)。*
变更后
物业管理。(凭资质证经营)*
联络员备案
2016-05-27
变更前
杨晓红
变更后
陈俊爱
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2016-05-27
变更前
张建友:监事,李小连:执行董事兼经理,
变更后
张建友:监事,李小连:执行董事兼经理,
没有更多了
天水兰天物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)