负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2017-09-15
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-09-15
变更前
高继红:监事,张延民:执行董事,王峰:经理,
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-09-15
变更前
高继红 :17.0000万元 张延民 :40.0000万元
变更后
高继红 :17.0000万元 张延民 :40.0000万元
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2014-09-17
变更前
2004年09月03日 2014年09月02日
变更后
2004年09月03日 2024年09月02日
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-04-25