变更记录
看准网
华润水泥(陆川)有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2022-04-08
变更前
刘贵新
变更后
彭方清
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2022-04-08
变更前
张姝、王小虎、王跃、刘贵新、黄挺、殷岳
变更后
彭方清、李垂金、张云军
章程备案
2022-04-08
变更前
无
变更后
无
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-07-03
变更前
张姝、王小虎、王跃、纪友红、黄挺、殷岳
变更后
张姝、王小虎、王跃、刘贵新、黄挺、殷岳
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-07-03
变更前
纪友红
变更后
刘贵新
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-12-05
变更前
王军祥,王跃,张量,纪友红,黄挺,殷岳
变更后
张姝,王小虎,王跃,纪友红,黄挺,殷岳
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-04-05
变更前
潘永红
变更后
纪友红
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-04-05
变更前
王军祥、耿波、余忠良、潘永红、黄挺、纪友红
变更后
王军祥、王跃、张量、纪友红、黄挺、殷岳
没有更多了
华润水泥(陆川)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
15
薪资分布
薪酬详情
(15)
工商信息
135
企业概况
(14)
法律风险
(11)
经营风险
知识产权
经营信息
(124)