经营期限(营业期限)变更2019-03-30
变更前
自2000年04月21日 至2019年04月20日
变更后
自2000年04月21日 至2039年04月20日
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-04-25
变更前
辛瑞辉:监事,王铭三:执行董事,王铭三:经理,
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2016-04-25
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-04-25
变更前
辛瑞辉 :26.0000万元 王铭三 :30.0000万元
变更后
辛瑞辉 :26.0000万元 王铭三 :30.0000万元