高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-07-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2021-07-20
经营期限(营业期限)变更2021-07-20
变更前
自2005年03月07日 至2020年03月06日
经营范围变更2018-04-10
变更前
粮食及其制品销售、粮油中转、代购、代储、代运、储藏、办公、生活场地及设施租赁经营、粮油品质、质量检验、分析、粮油信息咨询业务。
变更后
粮食及其制品销售、粮油中转、代购、代储、代运、储藏、办公、生活场地及设施租赁经营、粮油品质、质量检验、分析、粮油信息咨询业务。
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2018-04-10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-06-29
变更前
袁忠海:监事,付建宏:监事,李源起:监事,杨宏伟:监事,吕根平:监事,郭威琴:董事,张冠:董事,杨文科:董事,刘文英:经理,蓝天明:,
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2016-06-29
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-06-29
变更前
平凉市窑店粮库 :25.0000万元 平凉市四十里铺粮库 :25.0000万元 平凉市十里铺粮库 :25.0000万元 平凉市粮油购销储运公司 :25.0000万元
变更后
平凉市粮油购销储运公司 :25.0000万元 平凉市四十里铺粮库 :25.0000万元 平凉市十里铺粮库 :25.0000万元 平凉市窑店粮库 :25.0000万元